Contenido Histórico
Ángel Garrido García
Ángel Garrido García
Ángel Garrido García nació en Madrid en 1964. Es Ingeniero de Minas por la Universidad Politécnica de Madrid. Tras su paso por la empresa privada en el sector de la logística, se inicia en la gestión pública municipal en 1995 como concejal en el madrileño municipio de Pinto.
Desde 1999 ha sido Concejal Presidente de los distritos de Villa de Vallecas, Latina, Chamberí, Usera y Retiro hasta su nombramiento en 2011 como Presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, cargo ejercido hasta junio 2015, fecha en que es elegido Diputado Autonómico en la Asamblea de Madrid asumiendo las funciones de Consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno y posteriormente, el 21 de mayo de 2018 fue nombrado Presidente de la Comunidad de Madrid.
El 26 de mayo de 2019 fue nuevamente elegido Diputado Autonómico en la Asamblea de Madrid y desde el 20 de agosto de 2019 a la actualidad asume las funciones Consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras.
Nombramiento
Decreto 62/2019 de 19 de agosto, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se nombra Consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras a don Ángel Garrido García (BOCM nº 197, de 20 de agosto).
Dimisión/Cese/Otras causas
DECRETO 19/2021, de 10 de marzo, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que cesa don Ángel Garrido García como Consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras y se designa suplente. (BOCM. Núm. 59, 11/03/2021)
Fecha dimisión/Cese/Otras causas
Retribución anual
- Gastos protocolarios Consejero (13.05 KB)
Órganos colegiados de los que es miembro
- Organismo Autónomo Consorcio Regional de Transportes Regulares de Madrid.
- Comisión Regional para la Aplicación del Uno por Ciento Cultural
- Consejo de la Orden del Dos de Mayo
- Metro de Madrid, S.A.
- Canal de Comunicaciones Unidas, S.A.U.
- Canal Extensia, S.A.U.
- Canal Gestión Lanzarote, S.A.U.
- Hispanagua, S.A.U.
- Hidráulica Santillana, S.A.
- Ocio y Deporte Canal, S.L.U.
- Planifica Madrid, Proyectos y Obras, S.A.
- Madrid Cultura y Turismo, S.A.U.
- Madrid Activa, S.A.U.
Otros órganos
- Comisión Delegada de Gobierno para Asuntos Económicos
- Consejo de Madrid para el Desarrollo, el Empleo y la Formación
- Comité de Coordinación Aeroportuaria